1989-1999年在内蒙古自治区天主教神哲学院教学期间任教务长。2000年调离修院教学工作,2001年被委任舍必崖主任司铎。2004年至2005年王希贤主教病重到去世受其委托暂管教区教务。
1956—1958年在太原修道院任修院教务长。1958—1964年在忻县任武家庄本堂司铎。1964年回太原参加四清运动。1965年4月9日文革开始,含冤被捕入狱,刑期20年。
1947年7月13日晋铎,之后返回家乡从事牧灵工作,从1966年至1970年任教区秘书长。教宗保禄六世1969年任命埃切加雷为巴黎的辅理主教,次年,又任命他为马赛教区总主教一直任职到1984年。
与此同时,教宗也颁布手谕,确立从今以后枢机团团长一职为五年一任,并可以续任。在任期结束之际,卸任的枢机团团长将获得「荣休团长」的头衔。
1994年7月至2000年3月,任贵州石阡县天主堂本堂神父。1999年12月,当选为贵州省天主教教务委员会副主任兼秘书长。2000年3月至今任贵阳市北天主堂副本堂,贵阳市天主教爱国会副主任。
1975-1981年任耶稣会中华省驻菲代表。1985-1991年兼耶稣会总会长的代表,负责修会在港澳和大陆及菲律宾华人教会牧灵工作。1991-2004年任耶稣会中国办公室主任,负责香港及菲律宾的事务。
解放前曾有梁神父、白神父、艾士杰神父、法神父等外籍神父(神父姓为音译)和韩耀宗神父任本堂,解放后至“文革”前依次由刘文彬神父、武俊生神父任本堂。
彭道传(1949-1952年任成都教区主教)任院长期间,曾将下书院的修士开设一班在邛崃县上智中学就读,将书院改作孤老院,由本笃会修士孔曲桥(比利时人)任院长,现在白鹿镇六、七十岁的教友多数都见过他,
梵蒂冈宗教事业机构枢机监督委员会依法任命埃内斯特·冯·弗赖贝格为梵蒂冈宗教事业机构监管理事会新任主席,监管理事会其他四名成员留任。 圣座新闻室公告表示,枢
世界主教会议委员会副主席,菲律宾首都马尼拉路易斯?安东尼奥?塔格莱总主教对教宗本笃十六世擢升他为枢机团新成员之一满怀喜悦和感激之情。就此本梵蒂冈电台记者在教宗宣布新